ymddiriedolwyr PLATTEN AND BENSON ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 500574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER W CARRADICE | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Dr Paul Francis Tynan | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||||||||
Claire Cozler | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|||||||||||
Nicola Combe | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||||||||
Rev Leah Vasey-Saunders | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|||||||||||
Dame Pauline Fielding | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|||||||||||
Cllr Joyce Pritchard | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||||||||
KEITH BUDDEN | Ymddiriedolwr | 11 October 2016 |
|
|||||||||||
Pamela Barker | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|||||||||||
Alan Sandham | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||||||||
CHRIS HANNA | Ymddiriedolwr | 02 September 2013 |
|
|||||||||||
CLLR DAVID OWEN BROOKES | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||||
COUNCILLOR ROBERT REDFERN | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|||||||||||
SUSAN ELIZABETH HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.