ymddiriedolwyr THE FENS CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
29 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ADAM JAMES STEVENSON | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
Linda Vincent | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Mary Jane Hurst | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Rosemary Kay Marchant | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Nicola Warden | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Elaine Thornton | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Deborah Lee Caulk | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Gwendoline Elsie Dewdney | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY GIBBS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Timothy David Dewdney | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Roger Edward Dack | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Sylvia Ringham | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||
Mavis Ashcroft | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
JANICE POWERS | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
JOYCE DOBSON | Ymddiriedolwr | 26 June 2012 |
|
|
||||
Robin William Vincent | Ymddiriedolwr | 01 September 2006 |
|
|
||||
JOSEPHINE WENDY CHANDLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANA BURLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVELYN HAMPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ADRIAN THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARGARET DACK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VERONICA NELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOY RUBY SMALLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE ROSILAND EMMERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ASKEW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN SATTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ERIC CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.