ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LEONARD'S WOLLATON
Rhif yr elusen: 1134834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Barber | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Dr Noreen Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Dr Michael Ian Smith | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Dr Erica Warde Ella Bailey | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Lindy Adel Jones | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|||||
Dr Elaine Ruth Gibbs also known as Thompson | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Valerie Joyce Sutton | Ymddiriedolwr | 29 July 2018 |
|
|
||||
Emma-Jayne Twissell | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Kevin Twissell | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Roger Howes | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
Rev Timothy Pullen | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Sally Bernice Smith | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
||||
Professor Ian Philip Hall | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.