ymddiriedolwyr Bro Cybi Ministry Area
Rhif yr elusen: 1134817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETTY ELINOR ABBITT | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
PATRICIA HUGHES | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
RICHARD PARRY | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
ANDREW JAMES ROBERTS | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Rev ROBERT JOHN WARDLE | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Rev Neil Ridings | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Sandra Lingwood | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
GLENYS SAMSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Nigel Griffiths | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Linda Ryder | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Pamela Naylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
||||
Rev JANE ROME BAILEY | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Edna Mary Aldred | Ymddiriedolwr | 05 March 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER GEORGE MEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CARYS LLOYD GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSAN ELIZABETH HANBURY B.A. M.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.