ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST WILFRID'S CHURCH, WILFORD, NOTTINGHAM.
Rhif yr elusen: 1132451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberley Sibilla | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Christine Burton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Robert Steel | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Jacob Tyers | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Josephine Tatum | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Rev George White | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Melissa Jane Paris Baker | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Ian Baker | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Lindsey Elizabeth Barnes | Ymddiriedolwr | 30 April 2015 |
|
|
||||
WENDY ANN CRANFIELD | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
PAUL WICKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Peter Leonard Brown | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN DOUGLAS CRANEFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.