ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NORTH LAMBETH
Rhif yr elusen: 1134717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANGUS AAGAARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Amadine Marchal | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Matilda Williams | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Sharon Moughtin | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
JOHN HOOTON | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|||||
Josephine Medvei | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Dr Rebecca Upson | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Dominic James | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Florence Biteghe | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Tom Shakespeare | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Caroline Campbell | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Suzette Aagaard | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Greg Brown | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Rev Steve Davidson | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
Kwaku Yeboah | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
David De Cruz | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Rosie Walter | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Emma Addo-Nortey | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Tekha Kidane | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Sarah Kennedy | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Lisa Mulley | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
SUSANNAH WILTSHIRE | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||
JAMES DAVID SEBASTIAN COLLENETTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WUNMI LADENIKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.