ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, ARDINGLY
Rhif yr elusen: 1133803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV JOHN HAMILTON CRUTCHLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sue Laker | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jill Clark | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Deborah Ruse | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
John Witherington | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Philip Kelly | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Caroline Steer | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Jean Jeffery | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
NIGEL CHEATER | Ymddiriedolwr | 11 September 2012 |
|
|||||
CAROL GROSSMAN | Ymddiriedolwr | 10 September 2012 |
|
|
||||
SARAH ANNE CRUTCHLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN PHILIP DOERR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.