ymddiriedolwyr THIRSK AND NORTHALLERTON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
28 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynne Sharp | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Robert Lynton Portsmouth | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Thelma Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Catherine Louise Woods | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
William George Harker | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Stephen Mark Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Dorothy Margaret McCrea | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Andrew Simon Dalby | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dr Richard Warren | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
ALEXANDER WILLIAM LYNN | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
alana barney | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Rev william arthur harbottle | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Kevin Richard Baker | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
Rev Denise Elaine Williamson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Eileen Wrightson | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Karen Yvonne Collin | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Kathryn Walker | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Judith Walker | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Karen Portsmouth | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
HEATHER DOVE | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|||||
JUNE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
DEREK SMITH | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|||||
Rev Michael Webster | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FREDA MARY CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA DENNISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN PRESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AUDREY POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.