ymddiriedolwyr SIDCUP SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1133600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZEL BURNIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Helen Fearnley | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Diana Eleanor Davidson | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Amy Jo Roper | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Sam Ansell | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
Paul Michael Bailey | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|
||||
PATRICIA WARREN | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Dr Norman Charles Hamblyn | Ymddiriedolwr | 21 November 2013 |
|
|||||
DAVID BURNIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR RICHARD MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREJ SAMUEL LIPKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.