ymddiriedolwyr BROMLEY UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1135594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Issacson | Ymddiriedolwr | 24 July 2022 |
|
|
||||
Dr Elaine Sarah Colechin | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Ruth Helen Howard | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
JUDITH ANN DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
MRS EVE JOHNDON | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
||||
STEPHEN NICHOLAS FELLINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.