ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF MERTON PRIORY
Rhif yr elusen: 1134253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD MARK FRANKLIN EMINSON | Cadeirydd | 04 September 2019 |
|
|
||||
DESMOND DAVIES | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Karen Mary Warman | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Margaret Anora Duncan | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Zoe Miller | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Delene Edwards | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Lilias Cherry | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Boris Yurkevich | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Dr KERRY AMANDA PORRITT | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Ben Jin Ooi | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Adewale Abiodun Erinle | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
THE REVD SIMON ANDREW ASQUITH | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
JOHN EADES | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
RICHARD JOHN BLADES | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
THE REVD ALISON GWENDOLYN JUDGE | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH ROBERTS | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
JOANNE CLAIRE POWELL | Ymddiriedolwr | 06 September 2012 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH NEWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVA OSEIKUOR PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.