ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES', CHIPPING CAMPDEN
Rhif yr elusen: 1133959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Craig Bishop | Cadeirydd | 08 April 2015 |
|
|||||||||
Dr Sarah Margaret Dymott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||||
Elizabeth Ann Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||||
Michael Smedley | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|||||||||
Marilou Talei Willshire | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||||||
CHRISTOPHER MARK JONES | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|||||||||
MICHAEL LINDNER FCA | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|||||||||
NAOMI ANNE MORREY | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|||||||||
SARAH ELIZABETH ROBERTS ACA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.