Hanes ariannol THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WALLINGTON
Rhif yr elusen: 1134076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £317.18k | £742.65k | £262.39k | £363.07k | £367.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £482.66k | £419.95k | £343.98k | £594.50k | £415.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £229.28k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £89.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.39k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £418.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £14.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £419.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £73.52k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £10.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.