ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS A BECKET, PAGHAM
Rhif yr elusen: 1134842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LUCY SULLIVAN | Cadeirydd | 08 September 2020 |
|
|
||||
Carol-Anne Pocock | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|||||
Rosemary Towse | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Richard Graham Rundle | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
William Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
DAVID KENNETH SMITH | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE JENNIFER BUCKENHAM | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
SUSAN O'NEILL | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
ALEXANDER FREDERICK BROCKHURST | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN ARTHUR COX-RUSBRIDGE | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|
||||
MRS MO HATZFELD | Ymddiriedolwr | 22 June 2011 |
|
|
||||
TRUDI FRANCES KEARSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANICE MARY BROCKHURST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.