Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TAMWORTH
Rhif yr elusen: 1133982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £695.42k | £240.02k | £661.37k | £196.84k | £219.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £341.64k | £298.81k | £239.83k | £242.82k | £226.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £586.92k | N/A | £593.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.79k | N/A | £18.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £57.10k | N/A | £19.52k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.03k | N/A | £29.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £576 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £427.57k | N/A | £500.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £297.44k | N/A | £239.83k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.10k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.74k | N/A | £4.08k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £43.09k | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.