ymddiriedolwyr CHELSEA, HAMMERSMITH AND FULHAM METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133940
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Faith Mwari Nyota | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||
Alvin Roncal | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
James Thomas Goode | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Esther Olawunmi Fatogun | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Julie Carole Roberts | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
David Tamby Rajah | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Nigel Timothy Cowgill | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Colmeta Arletta Thorpe | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||||
Gertie Barker | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||||
Rev Ayodeji Emmanuel Okegbile | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||||
Rev Iesinga Vunipola | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
ALBERT ADRIAN MONTAGUE GRIGG | Ymddiriedolwr | 19 January 2019 |
|
|||||||
ALAN FREDERICK MILLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Stephen Thomas Lawrence BSC. | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JANE KESSIWAH-BOBIE BA BUS COM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRISTOPHER JOHN CORTON B.SC, M.ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EUNICE MENSAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Olateju Ayoola Fatogun MBA BUS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.