Hanes ariannol THE ROYAL FOUNDATION OF THE PRINCE AND PRINCESS OF WALES
Rhif yr elusen: 1132048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.83m | £6.68m | £11.78m | £20.43m | £10.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.08m | £9.34m | £9.16m | £16.36m | £14.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £85.00k | £50.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.61m | £6.61m | £11.62m | £19.95m | £9.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £116.15k | £32.80k | £140.27k | £442.43k | £221.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98.53k | £37.27k | £10.11k | £464 | £68.50k | |
|
Incwm - Arall | £1.09k | £0 | £50.60k | £36.49k | £236.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.88k | £0 | £1.46k | £183.07k | £13.69k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.61m | £8.16m | £8.35m | £15.13m | £14.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.47m | £1.19m | £808.66k | £1.23m | £814.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £176.06k | £205.32k | £135.12k | £140.93k | £173.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.22m | £4.10m | £3.73m | £6.03m | £7.03m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.01k | £7.76k | £4.91k | £4.68k | £4.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.