ymddiriedolwyr ANJUMAN-E-HAIDERIA
Rhif yr elusen: 1135315
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SYED HUSNAT HAMDANI PRESIDENT | Cadeirydd | 14 December 2012 |
|
|
||||
ISRAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
ANEES AKHTAR | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
NAZIR HUSSAIN SHAH | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
NAZIM HUSSAIN NAQVI | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||
TASKEEN HUSSAIN SHAH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
SYED RUKHSAR HUSSAIN SHAH | Ymddiriedolwr | 05 November 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.