Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN'S, BEN RHYDDING
Rhif yr elusen: 1133844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.01k | £151.76k | £130.93k | £133.56k | £175.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.66k | £155.17k | £156.27k | £119.55k | £160.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £4.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.