ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN'S, BEN RHYDDING
Rhif yr elusen: 1133844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER WILLOX BSc | Cadeirydd | 30 October 2013 |
|
|||||||
Mark Gurney | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Julia Jordan | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Elspeth Holmes | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Deborah Walker | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||||
Caroline Watson | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||||
James Wright | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||||
Andrew Rayment | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||||
WILLIAM MARWICK | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
Miranda Armitage | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||||
DAWN JENKINS | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||||
KAREN JAYNE OXTOBY | Ymddiriedolwr | 11 April 2016 |
|
|
||||||
SYLVIA CONSTANCE WALKER | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
||||||
REV JAN COPSEY | Ymddiriedolwr | 20 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.