ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST FRANCIS OF ASSISI, WEST WICKHAM
Rhif yr elusen: 1134856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Hazel O'Sullivan | Cadeirydd | 03 August 2015 |
|
|
||||
MICHAEL TERENCE EAST | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
MIKE JOHN HURLSTONE | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
JOAN LESLEY BURFORD | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Dr JAMES HENRY PITT-PAYNE MB DRCOG | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
BARRY BURFORD | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
MAUREEN JULIE BAILEY | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
ANNIE MARGARET NORRIS | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
SHEILA HAWKINS | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
VALERIE IVY HAMILTON | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
HELEN LAURA FREEMAN | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
BRIAN JOHN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Rev RICHARD THOMAS FORD | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
||||
Dr Kate Elizabeth Dyer | Ymddiriedolwr | 12 April 2014 |
|
|
||||
LESLEY RUTH EAST | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
NICHOLA JANE NIGHTINGALE | Ymddiriedolwr | 06 April 2012 |
|
|
||||
BARBARA ANN GOODCHILD | Ymddiriedolwr | 31 December 2011 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER WADA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.