ymddiriedolwyr Parochial Church Council of The Parish of Ewhurst with Okewood and Forest Green
Rhif yr elusen: 1134020
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lockwood | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Graham Chil | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Tom Murphy | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Clare Harding | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Angela Karen Thomas | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Shirely Dighton | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
MIKAEL JOHN BRADY | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Janet Lynne Moir | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Clive Ward | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Rev CLARE SHEPERD | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Amber Wood | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
JANET ANN TEMPLEMAN | Ymddiriedolwr | 24 September 2011 |
|
|
||||
Elizabeth Carole Tingley | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHELLE HEATHER MATTHEWS FCCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAN JESSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VAL HENRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.