Hanes ariannol FRIENDS OF PERSHORE ABBEY
Rhif yr elusen: 500710
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.23k | £25.31k | £30.23k | £35.90k | £2.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.89k | £16.74k | £69.57k | £47.47k | £460.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £51.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.08m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £443.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.28k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.