Hanes ariannol CORNWALL AIR AMBULANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1133295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66m | £7.65m | £8.23m | £6.49m | £11.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.32m | £4.73m | £4.44m | £5.44m | £6.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £162.50k | £1.36m | £146.19k | £25.22k | £897.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.35m | £6.35m | £7.46m | £5.50m | £10.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £966.60k | £1.14m | £694.25k | £871.03k | £1.29m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £242.13k | £63.23k | £16.40k | £21.25k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.66k | £101.70k | £62.22k | £94.96k | £163.10k | |
|
Incwm - Arall | £11.74k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.75m | £1.16m | £3.69m | £2.39m | £3.56m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.51m | £3.08m | £3.03m | £4.24m | £5.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.81m | £1.65m | £1.41m | £1.20m | £1.47m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.13k | £11.00k | £16.75k | £18.50k | £22.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.04k | £16.63k | £4.64k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.