ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARK, CAMBRIDGE.
Rhif yr elusen: 1134157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Richard John Bauckham | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Alan Arthur Miller | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Perry | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Dr Eleanor Frances Toye Scott | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Dr Ross Woodward Smythe | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Rev Bethan Rodden | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Kristine Enriquez Smythe | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Frances Marie Miller | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Shevanti Devika Roser | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rev Andrew Robert HURST | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Nigel Anthony PORTER | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Dr Hannelore Hagele | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
HILARY LYNNE MURRAY | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Margaret Felicity Coles Banks | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
STUART LINGARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.