Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SWAFFHAM
Rhif yr elusen: 1134160
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.40k | £107.48k | £121.87k | £64.05k | £63.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.62k | £98.80k | £91.54k | £55.50k | £60.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.