Hanes ariannol PARISH OF ABERYSTWYTH PAROCHIAL CHURCH COUNCIL
Rhif yr elusen: 1134858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.86k | £520.27k | £541.70k | £412.22k | £653.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £639.36k | £556.89k | £408.62k | £390.24k | £518.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £46.43k | N/A | £9.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £540.13k | £404.18k | £442.80k | N/A | £553.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.04k | £7.96k | £1.46k | N/A | £1.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.56k | £25.27k | £78.01k | N/A | £25.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12k | £72.31k | £4.06k | N/A | £66.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.55k | £15.38k | N/A | £5.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £62.96k | £1.33k | £50.00k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £569.86k | £403.64k | £319.47k | N/A | £439.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.50k | £153.25k | £89.14k | N/A | £78.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.50k | £6.62k | £7.57k | N/A | £7.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £118.21k | £8.78k | £56.47k | N/A | £39.14k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £67.65k | £81.11k | £89.14k | N/A | £77.02k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.