ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE STAFFORDSHIRE & WEST MIDLANDS (NORTH SECTOR) ARMY CADET FORCE TRUST
Rhif yr elusen: 1133333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM MORLEY DL | Cadeirydd | 05 December 2016 |
|
|
||||
Victoria Louise Hawley | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|||||
Mohammed Khuram | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
Ian George Fitzjohn | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Shannon Jayne Phillips | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Phillip Hurley | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Jamie Edward Farnell-Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Col 'Retd' K J Knutton OBE | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Kathryn Farmer | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Martin Dodd | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Ruby Nagi | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
MALCOLM SPERRING-TOY | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
STEPHEN SMITH | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.