ymddiriedolwyr THE ECUMENICAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, WEAVERHAM
Rhif yr elusen: 1135093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Janet Aspey | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||||||
Christine Weeks | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
Robert Hoigh | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
Marion Vera Wilson | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
Jerry Marshall | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
PAMELA THOMSON | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|||||||||
Linsay Hough | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
Jonathan Charles Gore | Ymddiriedolwr | 20 February 2022 |
|
|
||||||||
Phillip Bishop | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||
Carol Johnson | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||
Gillian Latham | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||||
Rev Paul Martin Withington | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|||||||||
Susan Winnington | Ymddiriedolwr | 22 May 2017 |
|
|
||||||||
Vicky Rushton | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||||||
Gillian Edwards | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|||||||||
Colin Weeks | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||||||
Jules Sanders | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
Louise Parry | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||||||
David Martin Whitfield | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||||||
Linda Jones | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||||||
MR MIKE HORNBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JOHN JEREMY COLLIER FREEMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MICHAEL HUBERT SANDERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.