Hanes ariannol THE WILDLIFE AID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £1.24m | £1.28m | £1.90m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £708.07k | £715.88k | £769.71k | £826.10k | £810.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £913.60k | £1.07m | £1.11m | £1.73m | £1.74m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.44k | £55.77k | £72.99k | £76.55k | £110.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.72k | £111.00k | £94.59k | £99.12k | £122.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £527.36k | £517.14k | £473.22k | £1.16m | £695.17k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £647.22k | £653.00k | £718.71k | £762.72k | £743.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.85k | £62.88k | £51.01k | £63.37k | £67.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £10.26k | £8.18k | £11.01k | £9.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £14.08k | £21.93k | £15.81k | £15.17k | £18.44k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.