ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EPSOM
Rhif yr elusen: 1134149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVD NICHOLAS ANTHONY PARISH | Cadeirydd | 26 November 2014 |
|
|
||||
Dr Timothy John Padwick | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Robert Henry Jeffery | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Lutton | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Mary Gilbert | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Helen Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Jeffery | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Angus | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
PHILIP JAMES KEITH | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
JUDITH ANNE MITCHELL | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||
MARTYN JAY HOLLOWAY-NEVILLE | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||
Margaret TOPLEY | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
DR HOWARD BLUETT | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
LAURENCE JOHN IMPEY | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
RICHARD CHRISTOPHER DEAVIN | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
DAVID CHARLES EGGETT | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.