ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS STREETLY.
Rhif yr elusen: 1134127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV MANDY WALKER | Cadeirydd | 29 September 2012 |
|
|
||||
CLARE EMMA JONES | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
NEIL CRABB | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
SONIA ANGELA ROBINSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
JENNIFER MAY HANDY | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
STEPHEN VINCENT WALLACE | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
JEREMY ANDREW SMITH | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
KATHERINE MARIA HUGHES | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
PAMELA SIMMS | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
YVONNE PAGE CALOGIROU | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
MICHAEL BOWEN PAYNE | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
PAMELA DOROTHY JOAN RAINSFORD | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
CATHERINE ANNE PAYNE | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Ann Lawrence | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Christopher William Payne | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Roy Lawrence | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Ann Catherine Fox | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
ALAN MYATT | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
ALAN FINCH | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.