Hanes ariannol THE NATIONAL RHEUMATOID ARTHRITIS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1134859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.84m | £1.24m | £1.50m | £1.65m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.29m | £1.38m | £1.79m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £85.57k | £29.84k | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.43m | £838.30k | £1.12m | £1.33m | £1.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.40k | £37.10k | £42.10k | £25.70k | £20.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £356.70k | £343.80k | £312.30k | £258.40k | £210.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.20k | £23.20k | £25.50k | £28.60k | £34.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £760.40k | £139.60k | £525.50k | £773.00k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.04m | £1.06m | £1.41m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £228.60k | £246.60k | £320.50k | £382.00k | £348.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.70k | £47.20k | £48.40k | £50.60k | £46.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.