ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY,SPRINGFIELD, DIOCESE OF CHELMSFORD
Rhif yr elusen: 1135072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV KEITH ANTHONY RODDY | Cadeirydd | 09 October 2012 |
|
|
||||
David Harmsworth | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Andy Parker | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Alexander Evans | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
John William Dawson | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Richard Scott | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Elaine Charlesworth | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Mary Ruth Want | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Eleanor Mary Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MARTIN JOHN CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
IAN DAVID FULLER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.