Hanes ariannol BACK 2 BIKES
Rhif yr elusen: 1135973
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.67k | £47.80k | £59.85k | £51.21k | £51.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.86k | £38.04k | £39.97k | £47.39k | £43.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.88k | £3.29k | £7.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.