ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FULFORD, YORK
Rhif yr elusen: 1135631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SUZANNE SHERIFF | Cadeirydd | 04 August 2020 |
|
|||||
CAROLYN JAYNE BLAIN | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|||||
VICTORIA DIANE JANE BURLES | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
MICHAEL RODERICK COURCIER | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
HEIDI FOLLAND HAQ | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
ANDREW GREGORY WILSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
SUZANNE RUTH ESSON | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Dr KATHRYN ALISON MURPHY | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH BAUGHAN | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
LOUISE RUSSELL WHEATLEY | Ymddiriedolwr | 03 March 2019 |
|
|
||||
PIPPA ENSOR | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
TRICIA GILTRAP | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
BRYAN LESLIE MILNER ACMA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.