ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DAVID WITH ST MICHAEL AND ALL ANGELS, EXETER
Rhif yr elusen: 1135766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Reverend Prebendary Nigel Guthrie | Cadeirydd | 16 January 2018 |
|
|
||||
Matthew Glover | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Alice Francis | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|||||
Stephanie Hills | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Hilary Todd | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Roger Beer | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Mary Kirkland | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Natasha Goldsworth | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Robert James Mitchell | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Laura Denise Casimir | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Draper | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Richard Parker | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
The Revd Ashley Leighton Plom | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
David Allin | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
The Revd Belinda Speed-Andrews | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sarah Black | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Glynis Harflett | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Johns | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Clive Wilson | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Barbara Allin | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Susan Wilson | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Paula Lewis | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Charlotte Townsend | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.