ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER BOLTON-LE-MOORS
Rhif yr elusen: 1135365
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CHRIS BRACEGIRDLE CANON DR | Cadeirydd | 20 April 2018 |
|
|||||||||
Rev IAN HEPBURN | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||||||
AIMEE MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||||
HELEN HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||||
IAN DARBYSHIRE | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||||
SARAH HOBSON | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||||||
ANN WARBURTON | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||||||
DAVID JAMES ECKERSLEY | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||||
JOHN WALSH OBE | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|||||||||
EVELYN FRANCES WESTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
ANDREW JOHN MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GEOFFREY WHALLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
TREVOR JOHN WHILLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
LESLEY MARGARET EASTERMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DAVID MORLIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.