Hanes ariannol CARERS IN BEDFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1135507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.22m | £1.28m | £1.37m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.32m | £1.22m | £1.30m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £979.70k | £947.07k | £953.81k | £975.28k | £820.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £136.00k | £126.00k | £186.56k | £185.92k | £230.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.54k | £45.83k | £21.98k | £33.26k | £22.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.17m | £1.26m | £1.34m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £617 | £600 | £302 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.24m | £1.31m | £1.18m | £1.26m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.25k | £3.32k | £36.20k | £39.26k | £26.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.51k | £2.78k | £3.73k | £7.25k | £9.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.