ymddiriedolwyr CARERS IN BEDFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1135507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Taverner | Cadeirydd | 13 December 2019 |
|
|
||||
Graham Charles Richard Kemp | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Michelle Doreen Evans-Riches | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Joanne Preston | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Jagdeep Singh Ahluwalia | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Mercy Canning | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Kidby | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|||||
Jacqueline Fincham | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Tania Palmariellodiviney | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
SUE JANET LOWE | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
|
||||
GRAHAM MILLS | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
Emma Wilkinson | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.