ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of Sedbergh and Lune
Rhif yr elusen: 1135575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (145 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Graham Burgess | Cadeirydd | 31 January 2022 |
|
|||||||
Keith Yates | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
Helen Elizabeth Hoggarth | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Pauline Marshall | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Richard John Caunt | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||||
Pamela Thompson | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||||
Benjamin Maunder | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||||
Anne Petyt | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||||
Martin Robin Gray | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||||
Paul Snelling | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|||||||
MONIKA KINDER | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||||
Cynthia Anne Thompson | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||||
Rosemary Angela Lord | Ymddiriedolwr | 15 April 2016 |
|
|
||||||
Maureen Hinch | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||||
Dilys Evans | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||||
JANET ELIZABETH DODDS | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|||||||
ANTHONY DENTON | Ymddiriedolwr | 09 April 2012 |
|
|
||||||
WILLIAM HARRY MAWDSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Susan Sharrocks | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
COLONEL ANTHONY JAMES REED SCREEN OBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
FRANCES LESLEY ALBAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JUDITH RACHEL BUSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.