Hanes ariannol WARRINGTON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1137038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375.69k | £348.59k | £378.73k | £367.17k | £370.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £342.01k | £341.11k | £385.53k | £324.45k | £353.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £152.76k | £124.35k | £166.02k | £350.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £361.71k | N/A | £77.20k | £2.94k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.