Hanes ariannol Home-Start HOST
Rhif yr elusen: 1135838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £975.97k | £1.13m | £1.23m | £1.55m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £896.69k | £1.05m | £1.02m | £1.13m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £370.08k | £203.39k | £203.39k | £739.88k | £961.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | £358.00k | £270.21k | £111.52k | £4.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.85k | £970 | £18.22k | £110.94k | £51.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.72k | £9.55k | £7.69k | £18.45k | £19.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £966.17k | £1.12m | £1.20m | £1.42m | £1.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £235 | £355 | £101 | £40 | £3.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £892.68k | £1.05m | £1.02m | £1.12m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.59k | £4.87k | £4.59k | £5.53k | £8.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £41.43k | £8.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £416 | £88 | £355 | £237 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.