ymddiriedolwyr ISLE OF WIGHT STREET PASTORS
Rhif yr elusen: 1136110
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Emma Cooksey | Ymddiriedolwr | 11 October 2021 |
|
|||||
Ian Peters | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|||||
Robert John White | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Georgie Porter | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Kevin Farrow | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
TRACEY DANCY | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.