ymddiriedolwyr THE NEW ENGLISH BALLET THEATRE
Rhif yr elusen: 1137943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akanksha Tanwar | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Oliver Land | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Underwood | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Luke Rittner | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kiki McDonough | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Helen Andraos | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Elisabeth Rogge | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
JULIAN FLITTER | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
KAREN PILKINGTON-MIKSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
SIMON PATRICK WEIL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.