Hanes ariannol ASSOCIATION OF FRIENDS OF HOLLINGWORTH LAKE
Rhif yr elusen: 1136889
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2017 | 30/05/2018 | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400 | £4.26k | £20.14k | £2.99k | £500 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.43k | £4.06k | £12.25k | £11.07k | £801 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.