Hanes ariannol CAMBRIDGE WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1137602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £521.17k | £673.84k | £733.17k | £678.10k | £671.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £519.07k | £606.80k | £564.35k | £590.16k | £628.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £123.56k | £145.09k | £145.09k | £103.62k | £159.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.83k | £56.50k | £170.58k | £239.95k | £126.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £91.01k | £101.86k | £213.03k | £164.99k | £190.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £424.62k | £571.93k | £520.12k | £513.10k | £480.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £52 | £51 | £27 | £13 | £407 | |
|
Incwm - Arall | £5.49k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £519.07k | £606.80k | £564.35k | £590.16k | £628.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.73k | £5.42k | £7.79k | £11.76k | £13.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.