ymddiriedolwyr THE BRIERLEY HILL MUSICAL THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 501045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Psaras | Cadeirydd | 24 September 2021 |
|
|
||||
Emma Seddon | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Emma Gresswell | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Nichola Jane Parker | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Jessica Helen Skidmore | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Megan Frances Luckins | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Rhiannon Luckins | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
LEONARD JOHN GRAY | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|||||
Betty Banks | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Jo Gresswell | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
CHRIS DODWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.