ymddiriedolwyr AMERSHAM FREE CHURCH
Rhif yr elusen: 1137287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV IAN GREEN | Cadeirydd | 04 October 2013 |
|
|
||||
Beverley Underwood | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Heather McIntyre | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
John Munro ACMA | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Rev Carolynn Elizabeth Croisdale-Appleby | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Stanislaw Leslie Chrol-Frolowicz | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Hazel Ruby Richardson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Amela Nandanie Munro MBACP | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ann Deirdre Clark | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Peter Anthony Wilkinson | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Leigh Waumsley BA | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
DAVID ELDRIDGE | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|||||
Rev ERNA STEVENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.