Hanes ariannol UNIVERSITY OF BIRMINGHAM GUILD OF STUDENTS
Rhif yr elusen: 1137548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.42m | £5.55m | £4.40m | £6.74m | £7.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.43m | £6.86m | £3.98m | £5.37m | £6.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.20k | £218.89k | £307.75k | £1.23k | £1.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | £2.87m | £3.12m | £3.37m | £3.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £244.21k | £139.50k | £60.48k | £125.68k | £119.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.27m | £2.31m | £861.42k | £3.24m | £2.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.83k | £16.03k | £5.90k | £3.85k | £44.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £218.89k | £357.75k | £0 | £606.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.91m | £4.94m | £3.81m | £5.17m | £6.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £336.76k | £250.70k | £175.43k | £195.41k | £219.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £151.93k | £149.77k | £132.27k | £136.88k | £190.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £187.10k | £1.67m | £0 | £0 | £241.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.